序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-24 | 负责人变更 |
岂云朋 [退出]
|
张春辉 [新增]
|
2 | 2017-01-04 | 其他事项备案 |
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司
|
泰康人寿保险有限责任公司
|
3 | 2017-01-04 | 隶属企业名称变更 |
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司
|
泰康人寿保险有限责任公司
|
4 | 2017-01-04 | 名称变更 |
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司卢龙第五营销服务部
|
泰康人寿保险有限责任公司河北秦皇岛卢龙第五营销服务部
|
5 | 2017-01-04 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2016-03-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孟宝凤 备案手机:*****
|
7 | 2016-03-10 | 财务负责人 |
|
孙柏林
|
8 | 2015-06-29 | 名称变更 |
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司燕河营镇营销服务部
|
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司卢龙第五营销服务部
|
9 | 2015-06-29 | 经营场所变更 |
卢龙县燕河营镇二街
|
卢龙县工业园区纬二路北侧综合楼2层西
|