序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄绍君 | 90% | 9.0万人民币 |
2 | 刘文清 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄绍君
|
|
2 |
刘文清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-11 | 财务负责人 |
|
黄洁
|
2 | 2016-08-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2006年8月16日 至 2056年8月15日
|
3 | 2016-08-11 | 章程修正案备案 |
|
; 2016-08-02章程修正案**
|
4 | 2016-08-11 | 联络员备案 |
|
黄绍君 备案手机:*****
|
5 | 2009-06-26 | 市场主体类型变更 |
|
1130
|
6 | 2009-06-26 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,刘文清,1.0,***,黄绍君,9.0
|