序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王文红 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 肖洁萍 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文红
|
|
2 |
肖洁萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-15 | 经营期限 |
2009年8月4日 至 2019年8月3日
|
1999年8月4日 至 长期
|
2 | 2019-07-15 | 章程备案 |
无
|
2019-07-10营业期限
|
3 | 2016-07-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
肖洁萍 备案手机:*****
|