序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 负责人变更 |
王景学 [退出]
|
张钊 [新增]
|
2 | 2022-03-17 | 经营范围变更 |
许可经营项目:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准**
|
人民币业务:吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行保险监督管理机构批准并由上级行授权的其他业务**
|
3 | 2018-07-18 | 负责人变更 |
徐立国 [退出]
|
王景学 [新增]
|
4 | 2017-07-13 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨亮亮 备案手机:*****
|
5 | 2017-07-13 | 财务负责人 |
|
金灿灿
|
6 | 2015-04-10 | 负责人变更 |
董延兵 [退出]
|
徐立国 [新增]
|
7 | 2015-01-08 | 经营场所变更 |
青龙满族自治县青龙镇金源街2号
|
河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇满韵街35号
|