序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
2 | 2017-07-10 | 负责人变更 |
于文江 [退出]
|
常晓静 [新增]
|
3 | 2017-02-13 | 经营范围变更 |
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(证券经营机构营业许可证有效期至2017年01月20日)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品(凭有效经营证券期货业务许可证经营)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-07-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨洪杰 备案手机:*****
|
5 | 2016-07-26 | 隶属关系备案 |
财达证券有限责任公司
|
财达证券股份有限公司
|
6 | 2016-07-26 | 财务负责人 |
|
张娟
|
7 | 2016-07-26 | 名称变更 |
财达证券有限责任公司秦皇岛河北大街证券营业部
|
财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部
|
8 | 2014-06-26 | 经营范围变更 |
许可经营项目:证券经纪(证券经营机构营业许可证有效期至2015年4月11日)**
|
证券经纪;证劵投资咨询;与证劵交易、证劵投资活动有关的财务顾问;融资融劵;证劵投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(证券经营机构营业许可证有效期至2017年01月20日)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|