序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-20 | 经营范围变更 |
许可经营项目:按经营保险业务许可证经营财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;经中国保监会批准的其他业务**
|
财产保险、人身保险、涉外保险业务;代理中华联合人寿保险股份有限公司的保险业务以及依法须经批准的项目(以上业务以许可证核定为准)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-12-14 | 负责人变更 |
张春波 [退出]
|
谢东亮 [新增]
|
3 | 2017-06-21 | 负责人变更 |
王建军 [退出]
|
张春波 [新增]
|
4 | 2015-07-03 | 负责人变更 |
刘文光 [退出]
|
王建军 [新增]
|
5 | 2015-07-03 | 经营场所变更 |
秦皇岛市海港区文化路295号
|
秦皇岛市经济技术开****区峨眉山中路9号
|