序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 联络员备案 |
李娜 *** 备案手机:***
|
郝孟 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-21 | 负责人变更 |
常艺馨 [退出]
|
杨光 [新增]
|
3 | 2020-08-19 | 经营范围变更 |
许可经营项目:吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付政府债券;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务以及经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务**
|
许可经营项目:吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付政府债券;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务以及经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-08-19 | 负责人变更 |
邹潇萌 [退出]
|
常艺馨 [新增]
|
5 | 2018-04-04 | 负责人变更 |
田卉 [退出]
|
邹潇萌 [新增]
|
6 | 2016-05-26 | 财务负责人 |
|
邢全文
|
7 | 2016-05-26 | 负责人变更 |
王海涛 [退出]
|
田卉 [新增]
|
8 | 2016-05-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李娜 备案手机:*****
|