序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙桂荣 | 80% | 2.4万人民币 |
2 | 孙桂华 | 20% | 0.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙桂荣
|
|
2 |
孙桂华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-08 | 经营期限 |
2010年8月11日 至 2020年8月10日
|
2010年8月11日 至 长期
|
2 | 2019-03-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-05营业期限
|
3 | 2019-01-28 | 章程备案 |
无
|
2019-01-15法定代表人、股东
|
4 | 2019-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明洁 [退出]
|
孙桂华 [新增]
|
5 | 2019-01-28 | 法定代表人变更 |
魏凤梅
|
孙桂荣
|
6 | 2019-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏凤梅 [退出]
|
孙桂荣 [新增]
|
7 | 2019-01-28 | 投资人(股权)变更 |
李明洁 出资 1.8万人民币; [退出]魏凤梅 出资 1.2万人民币; [退出]
|
孙桂荣 出资 2.4万人民币; [新增]孙桂华 出资 0.6万人民币; [新增]
|
8 | 2017-11-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
魏凤梅 备案手机:*****
|
9 | 2014-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏凤梅 [退出]
|
李明洁 [新增]
|
10 | 2014-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明洁 [退出]
|
魏凤梅 [新增]
|