序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-12 | 负责人变更 |
陈焕东 [退出]
|
宣智瀚 [新增]
|
2 | 2021-04-28 | 负责人变更 |
马立柱 [退出]
|
陈焕东 [新增]
|
3 | 2019-09-12 | 负责人变更 |
任泽鹏 [退出]
|
马立柱 [新增]
|
4 | 2019-09-12 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
5 | 2018-09-30 | 负责人变更 |
刘红 [退出]
|
任泽鹏 [新增]
|
6 | 2016-07-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张颖 备案手机:*****
|
7 | 2016-07-12 | 经营场所变更 |
秦皇岛市山海关区关城南路38号
|
河北省秦皇岛市山海关区关城南路46号
|
8 | 2014-12-29 | 负责人变更 |
马晶 [退出]
|
刘红 [新增]
|