序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-11 | 负责人变更 |
毕仲利 [退出]
|
樊磊 [新增]
|
2 | 2021-01-13 | 负责人变更 |
杨明 [退出]
|
毕仲利 [新增]
|
3 | 2018-08-31 | 负责人变更 |
张伟 [退出]
|
杨明 [新增]
|
4 | 2016-08-31 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
费志伟 备案手机:*****
|
5 | 2016-08-31 | 财务负责人 |
|
费志伟
|