序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 负责人变更 |
李文东 [退出]
|
李杰 [新增]
|
2 | 2020-04-03 | 负责人变更 |
徐立娜 [退出]
|
李文东 [新增]
|
3 | 2019-02-12 | 负责人变更 |
姜萍 [退出]
|
徐立娜 [新增]
|
4 | 2016-02-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
姜萍 备案手机:*****
|
5 | 2016-02-24 | 负责人变更 |
邢印江 [退出]
|
姜萍 [新增]
|
6 | 2016-02-24 | 财务负责人 |
|
赵婷
|
7 | 2014-09-24 | 负责人变更 |
侯欣刚 [退出]
|
邢印江 [新增]
|