序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 负责人变更 |
任世东 [退出]
|
胡水净 [新增]
|
2 | 2019-04-11 | 负责人变更 |
张旭 [退出]
|
任世东 [新增]
|
3 | 2016-04-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
华士洪 备案手机:*****
|
4 | 2016-04-29 | 财务负责人 |
|
华士洪
|
5 | 2016-04-29 | 负责人变更 |
任敬湛 [退出]
|
张旭 [新增]
|
6 | 2014-10-23 | 负责人变更 |
张志波 [退出]
|
任敬湛 [新增]
|