序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-27 | 负责人变更 |
胡水净 [退出]
|
王杰 [新增]
|
2 | 2020-03-20 | 负责人变更 |
王立祥 [退出]
|
胡水净 [新增]
|
3 | 2016-10-26 | 负责人变更 |
李顶斌 [退出]
|
王立祥 [新增]
|
4 | 2016-04-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
康树华 备案手机:*****
|
5 | 2016-04-28 | 负责人变更 |
何宏津 [退出]
|
李顶斌 [新增]
|
6 | 2016-04-28 | 财务负责人 |
|
康树华
|
7 | 2014-10-17 | 负责人变更 |
王占宏 [退出]
|
何宏津 [新增]
|