序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董文强 | 100% | 1.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董文强
|
|
2 |
董文华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛千安房地产经纪服务有限公司山海关分公司
|
罗建强 | 2019-12-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-16 | 投资人(股权)变更 |
罗建强 出资 1万人民币; [退出]
|
董文强 出资 1.000000万人民币; [新增]
|
2 | 2022-05-16 | 章程备案 |
无
|
2022-04-27法人、股东
|
3 | 2022-05-16 | 法定代表人变更 |
罗建强
|
董文强
|
4 | 2019-12-13 | 章程备案 |
无
|
2019-12-09经营范围
|
5 | 2019-12-13 | 经营范围变更 |
房地产经纪服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产经纪服务;代办贷款手续**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|