序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
秦皇岛市海港区光明路54-4号
|
河北省秦皇岛市海港区光明路50-4号
|
2 | 2020-06-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
河北省秦皇岛市海港区东方明珠城A区2栋1单元底商
|
秦皇岛市海港区光明路54-4号
|
3 | 2020-06-09 | 负责人变更 |
谢穹 [退出]
|
李渊博 [新增]
|
4 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
秦兆赫 *** 备案手机:***
|
张萌 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-10-22 | 负责人变更 |
杨霞 [退出]
|
谢穹 [新增]
|
6 | 2017-08-24 | 经营场所变更 |
秦皇岛市海港区秦皇小区秦安街104号
|
河北省秦皇岛市海港区东方明珠城A区2栋1单元底商
|
7 | 2016-05-05 | 财务负责人 |
|
杨巧玲
|
8 | 2016-05-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
秦兆赫 备案手机:*****
|
9 | 2016-05-05 | 负责人变更 |
李晓东 [退出]
|
杨霞 [新增]
|