序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵淑萍 | 100% | 60.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨兵
|
|
2 |
张卓沅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-10 | 章程备案 |
无
|
2022-03-05新章程**
|
2 | 2022-03-10 | 联络员备案 |
李帅江 *** 备案手机:***
|
杨兵 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
赵淑萍
|
杨兵
|
4 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵淑萍 [退出]
|
杨兵 [新增]
|
5 | 2020-07-08 | 投资人(股权)变更 |
赵淑萍 出资 300万人民币;
|
赵淑萍 出资 60( - 80% )万人民币;
|
6 | 2020-07-08 | 章程备案 |
无
|
2020-06-25新章程**
|
7 | 2020-07-08 | 经营期限 |
2010年12月8日 至 2020年12月7日
|
2010年12月8日 至 2040年12月7日
|
8 | 2020-07-08 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
60.000000万人民币( - 80% )
|
9 | 2019-04-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-01章程修正案**
|
10 | 2019-04-01 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区新建村8-4-59号
|
秦皇岛市海港区和平大街234号
|