序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾秀银 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾秀银
|
|
2 |
赵维
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-06章程修正案备案**
|
2 | 2021-09-08 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区和平大街西侧338号华运一厅31号
|
河北省秦皇岛市海港区北环路98号彩龙国际商贸广场E8-006号
|
3 | 2021-09-08 | 投资人(股权)变更 |
张玉香 出资 100万人民币; [退出]
|
贾秀银 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2021-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张玉香 [退出]
|
贾秀银 [新增]
|
5 | 2021-09-08 | 联络员备案 |
张玉香 *** 备案手机:***
|
贾秀银 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-09-08 | 法定代表人变更 |
张玉香
|
贾秀银
|
7 | 2019-04-09 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区民族路64号1楼
|
河北省秦皇岛市海港区和平大街西侧338号华运一厅31号
|
8 | 2019-04-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-09章程修正案**
|
9 | 2018-08-24 | 投资人(股权)变更 |
董浩 出资 100万人民币; [退出]
|
张玉香 出资 100万人民币; [新增]
|
10 | 2018-08-24 | 联络员备案 |
计雷 *** 备案手机:***
|
张玉香 *** 备案手机:***
|