序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴彬 | 60% | 180万人民币 |
2 | 王微微 | 40% | 120万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴彬
|
|
2 |
王微微
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-22 | 法定代表人变更 |
王微微
|
吴彬
|
2 | 2020-05-22 | 投资人(股权)变更 |
王微微 出资 300万人民币;
|
王微微 出资 120( - 60% )万人民币;吴彬 出资 180万人民币; [新增]
|
3 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王微微 [退出]
|
吴彬 [新增]
|
4 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴彬 [退出]
|
王微微 [新增]
|
5 | 2020-05-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-05-22 | 章程备案 |
无
|
2020-05-06新章程**
|
7 | 2019-03-26 | 投资人(股权)变更 |
王鹏飞 出资 150万人民币; [退出]杜丽丽 出资 150万人民币; [退出]
|
王微微 出资 300万人民币; [新增]
|
8 | 2019-03-26 | 章程备案 |
无
|
2019-03-14新章程。
|
9 | 2019-03-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2019-03-26 | 联络员备案 |
冯彤 *** 备案手机:***
|
王微微 *** 备案手机:***
|