序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任慧英 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任慧英
|
|
2 |
刘玉彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 法定代表人变更 |
任会影
|
任慧英
|
2 | 2022-08-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-28章程修正案**
|
3 | 2022-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任会影 [退出]
|
任慧英 [新增]
|
4 | 2022-07-15 | 法定代表人变更 |
任慧英
|
任会影
|
5 | 2022-07-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-12章程修正案备案**
|
6 | 2022-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任慧英 [退出]
|
任会影 [新增]
|