序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨顺 | 70% | 70万人民币 |
2 | 张洪彬 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王裴杰
|
|
2 |
杨顺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-12 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:张洪彬;成员:杨顺;
|
2 | 2016-08-12 | 联络员备案 |
徐丽琼 备案手机:*****
|
徐丽琼 备案手机:*****
|
3 | 2016-08-12 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张洪彬;成员:杨顺;
|
4 | 2016-02-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
徐丽琼 备案手机:*****
|
5 | 2016-02-19 | 财务负责人 |
|
徐丽琼
|
6 | 2016-02-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-02-15变更经营范围
|
7 | 2016-02-19 | 经营范围变更 |
许可经营项目:歌舞娱乐(娱乐经营许可证有效期至2016年2月21日);卷烟、雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有效期至2018年12月29日);零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿乳粉)(保健品除外)(食品流通许可证有效期至2017年1月5日)**
|
歌舞娱乐;卷烟、雪茄烟零售;零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿乳粉)(保健品除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-07-16 | 投资人(股权)变更 |
杨顺 出资 45万人民币;刘桂兰 出资 55万人民币; [退出]
|
杨顺 出资 70( + 55.55556% )万人民币;张洪彬 出资 30万人民币; [新增]
|
9 | 2015-07-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-07-15股权
|