序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈丽平 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 陈桂阳 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈丽平
|
|
2 |
檀东灼
|
|
3 |
陈桂阳
|
|
4 |
刘东旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
檀东灼 [退出]
|
陈丽平 [新增]
|
2 | 2016-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘东旭 [退出]
|
陈桂阳 [新增]
|
3 | 2016-11-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-15章程修正案**
|
4 | 2016-11-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2016年4月11日 至 长期
|
2016年4月11日 至 2066年4月10日
|
5 | 2016-11-23 | 经理备案 |
檀东灼 [退出]
|
陈丽平 [新增]
|
6 | 2016-11-23 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘东旭 出资 200万人民币;檀东灼 出资 800万人民币;
|
陈丽平 出资 800万人民币;陈桂阳 出资 200万人民币;
|
7 | 2016-11-23 | 董事备案 |
檀东灼 [退出]
|
陈丽平 [新增]
|
8 | 2016-11-23 | 法定代表人变更 |
檀东灼
|
陈丽平
|
9 | 2016-11-23 | 联络员备案 |
刘涛 备案手机:*****
|
张晓虹 备案手机:*****
|
10 | 2016-11-23 | 财务负责人 |
孙静杰
|
张敏
|