序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王大勇 | 79% | 23.7万人民币 |
2 | 刘慧敏 | 8% | 2.4万人民币 |
3 | 刘岳 | 5% | 1.5万人民币 |
4 | 税斌 | 5% | 1.5万人民币 |
5 | 张淑华 | 3% | 0.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王大勇
|
|
2 |
张淑华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-04-14章程修正案**
|
2 | 2016-04-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年4月7日 至 2016年4月6日
|
2006年4月7日 至 2036年4月6日
|