序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭慧峰 | 5.0万人民币 | |
2 | 卢锡民 | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭慧峰
|
|
2 |
卢锡民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 章程备案 |
无
|
2022-08-11章程中加入党组织内容
|
2 | 2019-04-17 | 法定代表人变更 |
卢锡民
|
郭慧峰
|
3 | 2019-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭慧峰 [退出]
|
卢锡民 [新增]
|
4 | 2019-04-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-26章程第二十条(四)
|
5 | 2019-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢锡民 [退出]
|
郭慧峰 [新增]
|
6 | 2017-07-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-05住所
|
7 | 2017-07-14 | 住所变更 |
昌黎县昌黎镇民权街233号(三街205国道北侧)
|
昌黎县昌黎镇碣阳大街119号(一中西侧门市楼)
|
8 | 2016-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜春玲 [退出]
|
卢锡民 [新增]
|
9 | 2016-07-29 | 财务负责人 |
|
龙慧平
|
10 | 2016-07-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
卢锡民 备案手机:*****
|