序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李家彬 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 吴芳 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李家彬
|
|
2 |
吴芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-02 | 法定代表人变更 |
安国春
|
李家彬
|
2 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安国锋 [退出]
|
吴芳 [新增]
|
3 | 2018-07-02 | 章程备案 |
无
|
2018-06-27重新制定公司章程
|
4 | 2018-07-02 | 投资人(股权)变更 |
安国春 出资 500万人民币; [退出]
|
李家彬 出资 300万人民币; [新增]吴芳 出资 200万人民币; [新增]
|
5 | 2018-07-02 | 经营期限 |
2015年11月20日 至 2035年11月19日
|
2015年11月20日 至 2065年11月19日
|
6 | 2018-07-02 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市抚宁区榆关镇安庄村54号
|
河北省秦皇岛市抚宁区洋河大街,洋河左岸商业楼3栋15号
|
7 | 2018-07-02 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安国春 [退出]
|
李家彬 [新增]
|