序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄丹 | 60% | 6万人民币 |
2 | 黄慧 | 40% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄丹
|
|
2 |
黄慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区文化路149号十三层B-1501号
|
河北省秦皇岛市海港区和安里29栋1单元7号
|
2 | 2021-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-28章程修正案备案**
|
3 | 2020-03-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-27章程修正案**
|
4 | 2020-03-27 | 经营期限 |
2010年3月24日 至 2020年3月23日
|
2010年3月24日 至 2030年3月23日
|
5 | 2016-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭思春 [退出]
|
黄丹 [新增]
|
6 | 2016-04-15 | 经营范围变更 |
预包装食品批****、零售(保健品除外)(食品流通许可证有效期至2017年04月10日);饲料、食用农产品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预包装食品批****、零售(保健品除外);饲料、食用农产品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-04-15 | 财务负责人 |
|
李晓燕
|
8 | 2016-04-15 | 经理备案 |
谭思春 [退出]
|
黄丹 [新增]
|
9 | 2016-04-15 | 股东(****起人)认缴出资额 |
谭思春 出资 6万人民币;黄慧 出资 4万人民币;
|
黄丹 出资 6万人民币;黄慧 出资 4万人民币;
|
10 | 2016-04-15 | 法定代表人变更 |
谭思春
|
黄丹
|