序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李贺红 | 100% | 900.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李贺红
|
|
2 |
于微微
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-21经营范围
|
2 | 2019-08-22 | 经营范围变更 |
煤炭、建材、五金产品、铁精粉、金属、金属制品、烧结矿、铁矿石销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
煤炭、建材(不含沙石)、五金产品、铁精粉、金属、金属制品、烧结矿、铁矿石销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-08-12 | 章程备案 |
无
|
2019-08-12股东、公司类型
|
4 | 2019-08-12 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-08-12 | 法定代表人变更 |
李永峰
|
李贺红
|
6 | 2019-08-12 | 投资人(股权)变更 |
李永峰 出资 450万人民币; [退出]贺彬 出资 450万人民币; [退出]
|
李贺红 出资 900万人民币; [新增]
|
7 | 2019-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺彬 [退出]
|
于微微 [新增]
|
8 | 2019-08-12 | 联络员备案 |
李永峰 *** 备案手机:***
|
李贺红 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永峰 [退出]
|
李贺红 [新增]
|
10 | 2019-06-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-21经营范围
|