序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于树砚 | 70% | 700万人民币 |
2 | 李美平 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于树砚
|
|
2 |
陈万明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘莉 备案手机:*****
|
2 | 2016-01-29 | 财务负责人 |
|
朱会华
|
3 | 2016-01-29 | 投资人(股权)变更 |
于树砚 出资 450万人民币;李美平 出资 300万人民币;陈万明 出资 250万人民币; [退出]
|
于树砚 出资 700( + 55.55556% )万人民币;李美平 出资 300万人民币;
|
4 | 2016-01-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-01-20股东
|
5 | 2014-12-22 | 经营范围变更 |
许可经营项目:煤炭批****(煤炭经营资格证有效期至2016年5月26日)**一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):仓储服务;钢材、建材、焦炭的销售**
|
煤炭、钢材、建材、焦炭的销售;仓储服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2014-12-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-12-15经营范围
|