序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王亮 | 15万人民币 | |
2 | 聂刚 | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
聂刚
|
|
2 |
王亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-04-11章程修正案
|
2 | 2017-04-18 | 投资人(股权)变更 |
杨帆 出资 15万人民币; [退出]顾建辉 出资 15万人民币; [退出]王刚 出资 20万人民币; [退出]王亮 出资 20万人民币;聂刚 出资 30万人民币;
|
王亮 出资 50( + 150% )万人民币;聂刚 出资 50( + 66.66667% )万人民币;
|
3 | 2016-11-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-10-31章程修正案**
|
4 | 2016-11-10 | 住所变更 |
秦皇岛市海港区文建里31-1-1号
|
秦皇岛市海港区河北大街137号文化路街道原办公楼3楼302号
|
5 | 2016-11-10 | 财务负责人 |
|
杨秀杰
|
6 | 2016-11-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨秀杰 备案手机:*****
|