序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张翠霞 | 90% | 585.0万人民币 |
2 | 王梓诺 | 10% | 65.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟洁
|
|
2 |
张翠霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵顺利 [退出]
|
孟洁 [新增]
|
2 | 2022-06-16 | 投资人(股权)变更 |
赵顺利 出资 65万人民币; [退出]张翠霞 出资 585万人民币;
|
王梓诺 出资 65万人民币; [新增]张翠霞 出资 585万人民币;
|
3 | 2022-06-16 | 法定代表人变更 |
赵顺利
|
孟洁
|
4 | 2022-06-16 | 联络员备案 |
杨长喜 *** 备案手机:***
|
孟洁 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-06-16 | 章程备案 |
无
|
2022-06-13新章程备案**
|
6 | 2016-07-13 | 财务负责人 |
|
杨长喜
|
7 | 2016-07-13 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨长喜 备案手机:*****
|
8 | 2014-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王颖 [退出]
|
张翠霞 [新增]
|
9 | 2014-11-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-11-14监事备案;股权变更;章程修正案备案
|
10 | 2014-11-25 | 投资人(股权)变更 |
赵顺利;王颖; [退出]
|
赵顺利;张翠霞; [新增]
|