序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张立国 | 99% | 9900.0万人民币 |
2 | 艺海神舟(北京)国际文化传媒有限公司 | 0.5% | 50.0万人民币 |
3 | 辽宁金盛祥房地产开****有限公司 | 0.5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张立国
|
|
2 |
郑喜增
|
|
3 |
常行
|
|
4 |
黄振槐
|
|
5 |
张秀娟
|
|
6 |
许祥权
|
|
7 |
蔡文利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-15 | 住所变更 |
秦皇岛市海港区民族南路72号
|
秦皇岛市海港区建国路100号
|
2 | 2017-11-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-13住所
|
3 | 2016-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄振槐郭克峰 [退出]张立国
|
郑喜增 [新增]黄振槐常行 [新增]张立国
|
4 | 2016-08-23 | 董事备案 |
黄振槐郭克峰 [退出]张立国
|
郑喜增 [新增]黄振槐常行 [新增]张立国
|
5 | 2016-08-23 | 法定代表人变更 |
张立国
|
张立国
|
6 | 2016-08-23 | 章程备案 |
无
|
2016-08-20
|
7 | 2016-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张立国郑喜增 [退出]王跃利 [退出]
|
张立国郭克峰 [新增]黄振槐 [新增]
|
8 | 2016-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑喜增 [退出]
|
张立国 [新增]
|
9 | 2016-01-22 | 经理备案 |
郑喜增 [退出]
|
张立国 [新增]
|
10 | 2016-01-22 | 财务负责人 |
|
张立国
|