序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 焦俊霞 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦俊霞
|
|
2 |
宫意峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-12章程修正案**
|
2 | 2022-08-12 | 财务负责人 |
王兵 ***
|
焦俊霞 ***
|
3 | 2022-08-12 | 投资人(股权)变更 |
单明月 出资 100万人民币; [退出]
|
焦俊霞 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2022-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
单明月 [退出]
|
焦俊霞 [新增]
|
5 | 2022-08-12 | 法定代表人变更 |
单明月
|
焦俊霞
|
6 | 2020-09-10 | 投资人(股权)变更 |
苏琳琳 出资 100万人民币; [退出]
|
单明月 出资 100.000000万人民币; [新增]
|
7 | 2020-09-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-20章程修正案备案**
|
8 | 2020-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佟佳 [退出]
|
单明月 [新增]
|
9 | 2020-09-10 | 法定代表人变更 |
佟佳
|
单明月
|
10 | 2020-04-03 | 联络员备案 |
王兵 *** 备案手机:***
|
佟佳 *** 备案手机:***
|