序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董会成 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董会成
|
|
2 |
赵春华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-30章程修正案备案**
|
2 | 2021-04-15 | 法定代表人变更 |
孙立国
|
董会成
|
3 | 2021-04-15 | 投资人(股权)变更 |
孙立国 出资 100万人民币; [退出]
|
董会成 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙立国 [退出]
|
董会成 [新增]
|
5 | 2020-10-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-22章程修正案**
|
6 | 2020-10-23 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区海阳路21-1号507室
|
河北省秦皇岛市海港区文化南路3号
|
7 | 2020-10-23 | 联络员备案 |
吴天勍 *** 备案手机:***
|
赵春华 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-10-23 | 投资人(股权)变更 |
吴天勍 出资 100万人民币; [退出]
|
孙立国 出资 100万人民币; [新增]
|
9 | 2020-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴天勍 [退出]
|
孙立国 [新增]
|
10 | 2020-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴天娇 [退出]
|
赵春华 [新增]
|