序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 路士忠 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安俊杰
|
|
2 |
刘爽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 法定代表人变更 |
路士忠
|
安俊杰
|
2 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
路士忠 [退出]
|
安俊杰 [新增]
|
3 | 2019-01-16 | 法定代表人变更 |
贾小鹏
|
路士忠
|
4 | 2019-01-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-15股东
|
5 | 2019-01-16 | 投资人(股权)变更 |
贾小鹏 出资 100万人民币; [退出]
|
路士忠 出资 100万人民币; [新增]
|
6 | 2019-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾小鹏 [退出]
|
路士忠 [新增]
|
7 | 2018-11-01 | 地址变更 |
秦皇岛市经济技术开****区龙海道29号创智港先进制造基地3-101号
|
河北省秦皇岛市抚宁区碧海路与洋河大街交叉口东侧
|
8 | 2018-11-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-25住所
|