序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔良军
|
|
2 |
韩巍
|
|
3 |
杨军
|
|
4 |
佘玉飞
|
|
5 |
于平平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 经营范围变更 |
软件开****及销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;货物及技术的进出口;代售车、船、机票、景区门票;建筑装饰工程设计;安全技术防范系统的设计、施工、维修;通讯设备、计算机、软件及辅助设备、一类医疗器械、二类医疗器械的销售;电子产品、精密测量仪器的技术开****与销售;技术开****、技术转让、技术服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
软件开****及销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;货物及技术的进出口;代售车、船、机票、景区门票;建筑装饰工程设计;安全技术防范系统的设计、施工、维修;通讯设备、计算机、软件及辅助设备、一类医疗器械、二类医疗器械的销售;电子产品、精密测量仪器的技术开****与销售;技术开****、技术转让、技术服务;经营电信业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-10-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-30经营范围变更
|
3 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄国雄 [退出]
|
于平平 [新增]
|
4 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗英群 [退出]韩巍史立功 [退出]
|
杨军 [新增]崔良军 [新增]韩巍
|
5 | 2021-09-07 | 法定代表人变更 |
史立功
|
崔良军
|
6 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴苏杨 [退出]
|
黄国雄 [新增]
|
7 | 2018-07-26 | 法定代表人变更 |
张任军
|
史立功
|
8 | 2018-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩巍罗英群张任军 [退出]
|
韩巍史立功 [新增]罗英群
|
9 | 2017-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗英群韩巍朱进云 [退出]
|
张任军 [新增]罗英群韩巍
|
10 | 2017-05-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-04-30法定代表人、董事长、经营范围
|