序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马湜 | 80% | 40万人民币 |
2 | 欧阳武 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马湜
|
|
2 |
欧阳武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-28 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:马湜;成员:欧阳武;
|
2 | 2016-07-28 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:马湜;成员:欧阳武;
|
3 | 2015-06-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-06-21~2015-06-20
|
2005-06-21~2035-06-20
|
4 | 2015-06-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-06-16营业期限
|
5 | 2015-06-02 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:马湜;成员:欧阳武;
|
6 | 2015-06-02 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:马湜;成员:欧阳武;
|