序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玮 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王玮
|
|
2 |
王力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 投资人(股权)变更 |
张洪文 出资 500万人民币; [退出]
|
王玮 出资 500万人民币; [新增]
|
2 | 2020-05-20 | 法定代表人变更 |
张洪文
|
王玮
|
3 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张洪文 [退出]
|
王玮 [新增]
|
4 | 2020-05-20 | 财务负责人 |
孙野 ***
|
姜姗 ***
|
5 | 2020-05-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-30章程修正案**
|
6 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
孙野 *** 备案手机:***
|
姜姗 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王玮 [退出]
|
王力 [新增]
|
8 | 2016-12-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-12-16章程修正案**
|
9 | 2016-12-27 | 财务负责人 |
丁苗苗
|
孙野
|
10 | 2016-12-27 | 经营范围变更 |
内航船舶代理;国内水路货物运输代理;陆路货运代理;仓储服务(危险化学品除外);国际船舶代理;货物及技术进出口;代理报关业务;普通道路货物运输**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
内航船舶代理;国内水路货物运输代理;陆路货运代理;仓储服务(危险化学品除外);国际船舶代理;货物及技术进出口;代理报关业务;普通货物道路运输;港口货物运输的无船承运业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|