序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江苏益泰能源有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许俊红
|
|
2 |
吴桐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-14 | 法定代表人变更 |
杨菲
|
许俊红
|
2 | 2019-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘永全 [退出]
|
吴桐 [新增]
|
3 | 2019-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨菲 [退出]
|
许俊红 [新增]
|
4 | 2018-11-08 | 法定代表人变更 |
韩超
|
杨菲
|
5 | 2018-05-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-09股东变更
|
6 | 2018-05-10 | 投资人(股权)变更 |
河北雄新金阳新能源科技有限公司 出资 500万人民币; [退出]
|
江苏益泰能源有限公司 出资 500.000000万人民币; [新增]
|
7 | 2017-12-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-10住所变更
|
8 | 2017-12-08 | 住所变更 |
秦皇岛市经济技术开****区兴龙尚府13-3-201号
|
秦皇岛市经济技术开****区永定河道9号
|
9 | 2017-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘东旭 [退出]
|
韩超 [新增]
|
10 | 2017-09-26 | 法定代表人变更 |
刘东旭
|
韩超
|