序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹冬艳 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹冬艳
|
|
2 |
郑银辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-04 | 联络员备案 |
曹冬艳 *** 备案手机:***
|
郑银辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-07-06 | 联络员备案 |
刘会洋 *** 备案手机:***
|
曹冬艳 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-19 | 投资人(股权)变更 |
刘会洋 出资 5万人民币; [退出]
|
曹冬艳 出资 5.000000万人民币; [新增]
|
4 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘会洋 [退出]
|
曹冬艳 [新增]
|
5 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘中和 [退出]
|
郑银辉 [新增]
|
6 | 2020-06-19 | 法定代表人变更 |
刘会洋
|
曹冬艳
|
7 | 2020-06-19 | 章程备案 |
无
|
2020-06-17重新制定公司章程
|
8 | 2019-01-08 | 经营范围变更 |
计量器具检测服务;代办产品质量检测服务;仪器仪表、计量器具销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计量器具检测服务;代办产品质量检测服务;仪器仪表、计量器具销售;计量器具检测技术咨询**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-01-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-08经营范围
|