序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯金龙 | 70% | 70万人民币 |
2 | 周素荣 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯金龙
|
|
2 |
周素荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-11 | 投资人(股权)变更 |
贺桂霞 出资 30万人民币; [退出]侯金龙 出资 70万人民币;
|
侯金龙 出资 70万人民币;周素荣 出资 30万人民币; [新增]
|
2 | 2017-08-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-08-10股东
|
3 | 2017-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯金龙 [退出]
|
周素荣 [新增]
|
4 | 2017-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李俊峰 [退出]
|
侯金龙 [新增]
|
5 | 2017-06-16 | 投资人(股权)变更 |
贺桂霞 出资 30万人民币;侯金龙 出资 30万人民币;李俊峰 出资 40万人民币; [退出]
|
贺桂霞 出资 30万人民币;侯金龙 出资 70( + 133.33333% )万人民币;
|
6 | 2017-06-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-09股东
|
7 | 2017-06-16 | 监事备案 |
侯金龙 [退出]
|
周素荣 [新增]
|
8 | 2017-06-16 | 经理备案 |
李俊峰 [退出]
|
侯金龙 [新增]
|
9 | 2017-06-16 | 董事备案 |
李俊峰 [退出]
|
侯金龙 [新增]
|
10 | 2017-06-16 | 法定代表人变更 |
李俊峰
|
侯金龙
|