序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭为盛 | 65% | 65.0万人民币 |
2 | 翁吓强 | 35% | 35.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鄂磊
|
|
2 |
陈代清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-11 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|
2 | 2022-04-11 | 经营范围变更 |
国内沿海散货船及其他货船海务、机务管理和安全与防污染管理;船舶管理服务;船舶修理;船舶租赁;船舶技术咨询;国内船舶代理;国内水路货物运输代理;装卸服务;内河货物运输(危险货物运输除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内沿海散货船及其他货船海务、机务管理和安全与防污染管理;船舶管理服务;船舶修理;船舶租赁;船舶技术咨询;国内船舶代理;国内水路货物运输代理;装卸服务;内河货物运输(危险货物运输除外);国内水路货物运输**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2022-04-11 | 投资人(股权)变更 |
郭为盛 出资 15万人民币;翁吓强 出资 35万人民币;
|
郭为盛 出资 65( + 333.33333% )万人民币;翁吓强 出资 35万人民币;
|
4 | 2022-04-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-04-11章程修正案备案**
|
5 | 2021-11-18 | 投资人(股权)变更 |
郭国辉 出资 15万人民币; [退出]翁吓强 出资 35万人民币;
|
郭为盛 出资 15万人民币; [新增]翁吓强 出资 35万人民币;
|
6 | 2021-11-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-09章程修正案备案**
|
7 | 2021-11-18 | 法定代表人变更 |
翁吓强
|
鄂磊
|
8 | 2021-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翁吓强 [退出]
|
鄂磊 [新增]
|
9 | 2020-11-26 | 法定代表人变更 |
郭国栋
|
翁吓强
|
10 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭国栋 [退出]
|
翁吓强 [新增]
|