序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武安市广普焦化有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王瑞华
|
|
2 |
高文彩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 经营期限 |
2013年12月2日 至 2021年12月31日
|
2013年12月2日 至 2022年12月31日
|
2 | 2020-12-14 | 经营期限 |
2013年12月2日 至 2020年12月31日
|
2013年12月2日 至 2021年12月31日
|
3 | 2020-12-14 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2015-12-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年12月2日 至 2015年12月31日
|
2013年12月2日 至 2020年12月31日
|
5 | 2015-12-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
高文彩 备案手机:*****
|
6 | 2015-12-30 | 财务负责人 |
|
袁世勇
|
7 | 2015-12-30 | 经营范围变更 |
热力生产和供应项目建设***
|
热力生产和供应项目建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|