序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王东亮 | 55.55556% | 250.0万人民币 |
2 | 李学东 | 44.44444% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王东亮
|
|
2 |
李学东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-20 | 经营范围变更 |
机动车安全技术检验服务;机动车环保定期检验服务;机动车综合性能检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
机动车安全技术检验服务;机动车环保定期检验服务;道路运输车辆检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
2 | 2021-01-20 | 财务负责人 |
|
韩淼 ***
|
3 | 2021-01-20 | 联络员备案 |
备案手机:
|
韩淼 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-01-20 | 章程修正案备案 |
æ—
|
|
5 | 2019-06-27 | 投资人(股权)变更 |
王东亮 出资 800万人民币;李学东 出资 500万人民币;
|
王东亮 出资 250( - 68.75% )万人民币;李学东 出资 200( - 60% )万人民币;
|
6 | 2019-06-27 | 注册资本变更 |
1300万人民币
|
450.000000万人民币( - 65.38462% )
|
7 | 2015-09-01 | 经营范围变更 |
机动车安全技术检验服务(按机动车安全技术检验机构检验资格许可证核定的范围经营) 机动车环保定期检验服务(按机动车环保定期检验委托承检范围检验)。***
|
机动车安全技术检验服务;机动车环保定期检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2015-09-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009-12-21~2015-12-04
|
2009-12-21~2028-11-08
|
9 | 2015-01-08 | 经营范围变更 |
机动车安全技术检验服务(按机动车安全技术检验机构检验资格许可证核定的范围经营) 机动车环保定期检验服务(按机动车环保定期检验委托承检范围检验)(至2013年12月19日)。***
|
机动车安全技术检验服务(按机动车安全技术检验机构检验资格许可证核定的范围经营) 机动车环保定期检验服务(按机动车环保定期检验委托承检范围检验)。***
|
10 | 2013-08-09 | 其他事项备案 |
机动车安全技术检验服务 机动车环保定期检验服务
|
机动车安全技术检验服务 机动车环保定期检验服务
|