序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨书静 | 40% | 200.0万人民币 |
2 | 于滨 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 闫敏 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫敏
|
|
2 |
于滨
|
|
3 |
杨书静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫敏 [退出]
|
杨书静 [新增]
|
2 | 2020-12-11 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
500.000000万人民币( + 66.66667% )
|
3 | 2020-12-11 | 经营期限 |
2013年12月12日 至 2023年12月11日
|
2013年12月12日 至 2033年12月11日
|
4 | 2020-12-11 | 投资人(股权)变更 |
于滨 出资 150万人民币;闫敏 出资 150万人民币;
|
于滨 出资 150万人民币;闫敏 出资 150万人民币;杨书静 出资 200.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2016-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王玉梅 [退出]
|
于滨 [新增]
|
6 | 2016-03-31 | 财务负责人 |
|
赵雨
|
7 | 2016-03-31 | 股东(****起人)认缴出资额 |
王玉梅 出资 150万人民币;闫敏 出资 150万人民币;
|
于滨 出资 150万人民币;闫敏 出资 150万人民币;
|
8 | 2016-03-31 | 监事备案 |
王玉梅 [退出]
|
于滨 [新增]
|
9 | 2016-03-31 | 投资人(股权)变更 |
王玉梅; [退出]闫敏;
|
于滨; [新增]闫敏;
|
10 | 2016-03-31 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
闫敏 备案手机:*****
|