序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郜建 | 90% | 2700.0万人民币 |
2 | 高坤 | 10% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郜建
|
|
2 |
高坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-09-13 | 投资人(股权)变更 |
王健 出资 300万人民币; [退出]郜建 出资 2700万人民币;
|
|
3 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郜建
|
|
4 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王健 [退出]
|
|
5 | 2021-07-09 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2021-07-09 | 经营期限 |
2011年3月30日 至 2021年3月29日
|
|
7 | 2018-11-05 | 联络员备案 |
张悦 *** 备案手机:***
|
|
8 | 2018-11-05 | 财务负责人 |
张悦 ***
|
|
9 | 2018-11-05 | 法定代表人变更 |
邢军良
|
|
10 | 2018-11-05 | 章程备案 |
无
|
|