序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国陶艺进出口有限公司(香港) | 85% | 425.0万人民币 |
2 | 邯郸陶瓷集团有限责任公司 | 15% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛风英
|
|
2 |
吕调斌
|
|
3 |
赵保平
|
|
4 |
于庆文
|
|
5 |
赵保霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-14 | 法定代表人变更 |
靳月龙
|
牛风英
|
2 | 2019-08-14 | 地址变更 |
河北省邯郸市峰峰矿区轻工街
|
河北省邯郸市峰峰矿区轻工街
|
3 | 2017-01-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
1993年1月15日 至 2017年1月14日
|
1993年1月15日 至 2029年1月14日
|
4 | 2017-01-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-12-08 章程修正案
|
5 | 2016-01-13 | 财务负责人 |
|
赵一洁
|
6 | 2016-01-13 | 联络员备案 |
徐光华 备案手机:*****
|
苏娟 备案手机:*****
|
7 | 2016-01-13 | 法定代表人变更 |
赵保忠
|
靳月龙
|
8 | 2016-01-13 | 董事备案 |
吕调斌赵保平于庆文赵保忠 [退出]赵保霞
|
吕调斌赵保平靳月龙 [新增]赵保霞于庆文
|