序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 100000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁耀峰
|
|
2 |
刘晓涛
|
|
3 |
赵和平
|
|
4 |
张力超
|
|
5 |
郑世超
|
|
6 |
张继伟
|
|
7 |
张晓玲
|
|
8 |
马士英
|
|
9 |
杜献伟
|
|
10 |
常建文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邯郸市城市建设投资有限公司工会委员会
|
杜献伟 | 2015-05-15 |
2 |
邯郸市城市建设投资有限公司邯郸市城投房地产开****有限公司闫波常建文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 投资人(股权)变更 |
邯郸市建设局 出资 100000万人民币; [退出]
|
邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 出资 100000.000000万人民币; [新增]
|
2 | 2021-11-23 | 章程备案 |
无
|
2021-11-22
|
3 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘浩峰 [退出]
|
张力超 [新增]
|
4 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑世超刘浩峰 [退出]杜献伟张晓玲刘晓涛张继伟马士英梁耀峰赵和平
|
郑世超梁耀峰张晓玲张继伟杜献伟刘晓涛马士英赵和平张力超 [新增]
|
5 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王淼李睿孙艳 [退出]李萍冯洪波 [退出]
|
王淼常建文 [新增]李萍李睿贾强 [新增]
|
6 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
井俊平 [退出]
|
刘浩峰 [新增]
|
7 | 2020-10-16 | 章程备案 |
无
|
2020-08-17
|
8 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁耀峰郑世超张晓玲张继伟马士英杜献伟井俊平 [退出]
|
郑世超赵和平 [新增]梁耀峰刘浩峰 [新增]杜献伟张晓玲张继伟马士英刘晓涛 [新增]
|
9 | 2017-06-15 | 章程备案 |
无
|
2017-06-12
|
10 | 2016-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李少波 [退出]张文香 [退出]杨光彩 [退出]
|
李萍 [新增]李睿 [新增]冯洪波 [新增]王淼 [新增]孙艳 [新增]
|