序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏运桥 | 390万人民币 | |
2 | 苏网冰 | 390万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏运桥
|
|
2 |
苏网冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-25 | 经营范围变更 |
机械设备、紧固件、钢结构配件、电力器材、铁路配件、光伏配件、工矿配件、交通设施配件、金属制品、五金工具制造、销售;钢材销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
机械设备、紧固件、钢结构配件、电力器材、铁路配件、光伏配件、工矿配件、交通设施配件、金属制品、五金工具制造、销售;钢材、电线电缆、机电设备销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
2 | 2020-12-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-25经营范围
|
3 | 2020-04-26 | 联络员备案 |
成利民 *** 备案手机:***
|
苏运桥 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-04-26 | 投资人(股权)变更 |
成利民 出资 30万人民币; [退出]苏网冰 出资 390万人民币;刘晓路 出资 190万人民币; [退出]苏运桥 出资 390万人民币;
|
苏运桥 出资 510( + 30.76923% )万人民币;苏网冰 出资 490( + 25.64103% )万人民币;
|
5 | 2020-04-26 | 法定代表人变更 |
成利民
|
苏运桥
|
6 | 2020-04-26 | 章程备案 |
无
|
2020-04-23股东、法定代表人
|
7 | 2020-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
成利民 [退出]
|
苏运桥 [新增]
|
8 | 2020-04-26 | 财务负责人 |
成利民 ***
|
苏运桥 ***
|
9 | 2018-10-24 | 经营范围变更 |
机械设备、紧固件、钢结构配件、电力器材、铁路配件、光伏配件、工矿配件、交通设施配件、金属制品、五金工具制造、销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
机械设备、紧固件、钢结构配件、电力器材、铁路配件、光伏配件、工矿配件、交通设施配件、金属制品、五金工具制造、销售;钢材销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
10 | 2018-10-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-23经营范围
|