序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海优尼斯工业服务有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李小沛
|
|
2 |
胡迪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 章程备案 |
无
|
2021-05-27增修正后章程备案
|
2 | 2021-05-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-13监事备案
|
3 | 2021-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王莹 [退出]
|
胡迪 [新增]
|