序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛新清 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 牛艾青 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛新清
|
|
2 |
张山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-27 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2020-04-27 | 财务负责人 |
李亚雪 ***
|
|
3 | 2020-04-27 | 联络员备案 |
郭现龙 ***2173 备案手机:***
|
|
4 | 2020-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛艾青 [退出]
|
|
5 | 2020-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭现龙 [退出]
|
|
6 | 2020-04-27 | 投资人(股权)变更 |
牛艾青 出资 500万人民币;郭现龙 出资 500万人民币; [退出]
|
|
7 | 2020-04-27 | 法定代表人变更 |
郭现龙
|
|
8 | 2015-04-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-04-08~2015-04-07
|
|