序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邯郸市峰峰矿区财政局 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李家胤
|
|
2 |
韩炜
|
|
3 |
吴虎峰
|
|
4 |
王泰宇
|
|
5 |
马静
|
|
6 |
吝新国
|
|
7 |
王易坤
|
|
8 |
李思杨
|
|
9 |
马秀华
|
|
10 |
韩清文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马丽芳 [退出]王易坤吝新国马秀华韩清文
|
马秀华韩清文王易坤吝新国李思杨 [新增]
|
2 | 2022-07-20 | 法定代表人变更 |
张亚慧
|
李家胤
|
3 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨海峰 [退出]马静韩炜张亚慧 [退出]吴虎峰
|
吴虎峰李家胤 [新增]马静韩炜王泰宇 [新增]
|
4 | 2022-07-20 | 章程备案 |
无
|
2022-07-01法定代表人、董事、董事长、经理,修正后章程备案
|
5 | 2022-07-20 | 财务负责人 |
白会林 ***
|
索旭双 ***
|
6 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨海峰 [退出]
|
韩炜 [新增]
|
7 | 2021-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩卫东 [退出]程亮 [退出]
|
杨海峰 [新增]
|
8 | 2021-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付自强 [退出]程亮 [退出]白会林 [退出]韩卫东 [退出]张亚慧
|
张亚慧吴虎峰 [新增]杨海峰 [新增]韩炜 [新增]马静 [新增]
|
9 | 2021-09-22 | 章程备案 |
无
|
2021-08-27董事变更,修正后章程备案
|
10 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程亮韩卫东
|
韩卫东程亮
|